Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP du 22/12/2020, il a été constitué la Société Civile dénommée SC JAST. Siège social : 91 avenue de l’arrousaire bp 80622 84031 Avignon cedex. Capital : 100€. Objet : acquisition et gestion de valeurs mobilières et de biens immobiliers. Gérance : M. Jean-Damien Dreveton, 12 allée des magnans 30400 Villeneuve-lès-avignon. Cessions soumises à agrément. Durée : 99 Immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950139
Publié le 09/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seing privé établi à JONQUIERES en date du 04/02/2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : EC2M, Siège social : 1171 CHEMIN GRANDE DRAILLE DES PALUDS, JONQUIERES (Vaucluse) Objet : -Economie de la construction, du BTP.
-Assistance à maîtrise d’ouvrage,
-Maître d’œuvre de Conception et d’Exécution,
-Dessinateur en bâtiment
-Formation Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Capital : 5 000 euros Gérance : Madame MARJORIE REY, demeurant 1171 CHEMIN GRANDE DRAILLE DES PALUDS, JONQUIERES (Vaucluse), Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté à cet effet ou le gérant
3950341
Publié le 09/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP du 27/01/2021 constitution de la SASU : TMFL. Capital : 200€. Sise : 2185 Route de Bonnieux 84560 Menerbes. Objet : en principal: la propriété, l’achat et la gestion de valeurs mobilières, notamment par voie de cession, d’acquisition, d’apport, d’échange, de souscription d’actions, d’obligations, de parts sociales, et plus généralement de titres de toutes espèces, français ou étrangers; en secondaire: la fourniture de prestations de services et assistance en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, technique, de recherche concernant toutes entreprises. Président : Louis Bernard 806 Chemin des Verdes, 84250 Le Thor, France. Admissions aux assemblées et droits de vote : chaque associé participe aux AG. Cession libre. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Avignon
3950344
Publié le 09/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : L&B CAFE COMPTOIR. Forme : Société à responsabilité limitée. Objet : Activité de restauration, production, vente et dégustation sur
place et à emporter; activité complémentaire de vente au détail de produits alimentaire et non alimentaire. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 3000 euros Siège social : 19 Avenue Philippe de Girard, 84160 CADENET. Établissement principal : ZA Les meillères, 5 Impasse Louis Astic B7, 84160 CADENET. Gérant : Monsieur Baptiste JUNILLON, demeurant 19 Avenue Philippe de Girard, 84160 CADENET Gérant : Madame Laura SEVE, demeurant 19 Avenue Philippe de Girard, 84160 CADENET. La société sera immatriculée au RCS AVIGNON.
Les co-gérants
3950314
Publié le 08/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP en date du 19/01/2021, il a été constitué une SASU dénommée :
CPRH CONSEIL
SIÈGE SOCIAL : 178, Impasse Etienne Martelange 84200 CARPENTRAS CAPITAL : 500 € OBJET SOCIAL : La formation continue d’adultes PRÉSIDENT : Mme PIERRON Cécile demeurant 178 Impasse Etienne Martelange 84200 CARPENTRAS élu pour une durée de Illimitée ans. DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950292
Publié le 04/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seing privé établi à AVIGNON en date du 13/01/2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LE QUARTIER, Siège social : 3 rue Roquille, AVIGNON (Vaucluse) Objet : L’exploitation, la gestion, l’administration d’un immeuble à usage d’activités théâtrales, culturelles, artistiques, musicales, de formations et à usage de restauration, bar. Le tout exercé sous forme de mise à disposition et de locations de salles. Favoriser et défendre la production, la promotion, la création artistique, l’administration, la formation, le conseil, la diffusion des œuvres à caractère artistique et technique. Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Capital : 1 000 euros Gérance : Madame Dominique TESIO, demeurant 17B chemin du Lac, LES ANGLES (Gard), Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés d’ AVIGNON ,
Pour avis,
3950290
Publié le 04/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte reçu par Me Laurent GIGOI, notaire associé de la SCP « Patrick MARTINEL, Cathy SASSO et Laurent GIGOI « titulaire de deux offices notariaux à AVIGNON, 6 rue Viala et à les Angles en date 12/01/2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Groupement Foncier Agricole Dénomination sociale : Groupement Foncier Agricole de « EMERGENCE » Siège social : 1821 route des courses 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE Capital social : 1 000 euros (apport en numéraire) Objet : la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu qu’elle ne modifient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers agricoles. Gérance : M Laurent SERRE demeurant à l’Isle sur la Sorgue (84800) 1821 route des courses pour une durée illimitée Cession de parts sociales : la transmission des parts s’opère obligatoirement par acte authentique. Un associé peut librement céder tout ou partie de ses parts d’intérêt à l’un de ses descendants ou à son conjoint ainsi qu’à un associé participant à l’exploitation de tout ou partie des biens du groupement en vertu d’un bail.
Toute autre cession à titre onéreux ne peut avoir lieu qu’avec l’agrément des associés. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON
3950267
Publié le 03/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 1 janvier 2021, il a été constituée une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : SCI – Dénomination : LE MAS BEAUPRE – Siège : 2 avenue Alphonse Daudet à LE PONTET (84130) – Durée : 99 ans – Capital : 1.00 € – Objet social : La propriété, l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non, l’exploitation, la mise en valeur de ces immeubles, l’édification de toutes constructions, aménagements, réparations et transformations de tous locaux et immeubles. Et plus particulièrement l’acquisition d’immeubles, la détention d’immeubles, ainsi que la revente (exceptionnelle) et l’usufruit ou de la nue propriété d’un de ces immeubles ; Gérants : Monsieur Philippe DELMAS, demeurant 2 avenue Alphonse Daudet à LE PONTET (84130) et Brigitte MATHIS demeurant : 5 bis allée des Coquelicots à CAUMONT SUR DURANCE (84510). R.C.S. d’ AVIGNON. POUR AVIS. Les Gérants.
3950265
Publié le 03/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er Février 2021 à Nîmes, il a été constitué une Société Civile Immobilière / SCI présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : AB Qesture Quercynoise Sigle : AB2Q Objet : Investissement immobilier Siège social : ZA La Cigalière 84250 LE THOR Capital social : 1400 € (1400 parts de 1 €) Durée : 99 maximum ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon Gérance :
Monsieur WIEDEMANN-GOIRAN Armand demeurant 1659 chemin Mas Boulbon 30000 NIMES,
Madame WIEDEMANN-GOIRAN Bénédicte demeurant 1659 chemin Mas Boulbon 30000 NIMES
Sont désignés en qualité de Cogérants pour une durée de 5 ans avec tacite reconduction. Immatriculation en cours au RCS d’Avignon
Pour avis,
3950249
Publié le 01/02/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître DE QUENETAIN MARIE-CHARLOTTE, notaire au 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS, le 20/01/2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : YAVILI Forme: Société civile immobilière Objet social : l’acquisition,en l’état futur d’achèvement ou achevés,l’apport,lapropriété,la mise en valeur,la transformation,la construction,l’aménagement,l’administration,la location et la vent exceptionnelle de tous biens et droitsimmobiliers,ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.Et notamment un bien immobilier situés à SAULT-VAUCLUSE-84390-Lieudit JAVON.Une propriété rurale dénommée Grange de Javonens et droits immobiliers en question.Et notamment un bien immobilier situés à SAULT-VAUCLUSE-84390-Lieudit JAVON.Une propriété rurale dénommée Grange de Javonens et droits immobiliers en question.Et notamment un bien immobilier situés à SAULT-VAUCLUSE-84390-Lieudit JAVON.Une propriété rurale dénommée Grange de Javon Siège social : LIEUDIT JAVON, 84390 SAULT. Capital : 1 000 €. Gérance : GOMBOSO Yannick demeurant 8 rue Ravignan 75018 PARIS; Cession d’actions : Clauses d’agrément Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950235
Publié le 29/01/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
Etude de Maître Pascal DAYRE, Notaire Associé à BOLLENE (Vaucluse), 468, Avenue Marius Coulon
Suivant acte reçu par Me Pascal DAYRE, Notaire à BOLLENE, 468, Avenue Marius Coulon, le 8 janvier 2021, a été constituée une société civile immobilière dénommée SCI L.M.B, ayant son siège social à BOLLENE (84500) 285 rue Joseph Marie Calvier quartier les charagons, au capital de MILLE EUROS (1.000,00 EUR), apportés par Madame Lucie BOURGUE pour 2 euros et par Madame Marie-Josée pour 998 euros, demeurant respectivement à BOLLENE (84500) quartier Julieras pour Lucie et 285 rue Joseph Marie Calvier quartier les charagons pour Marie-Josée.
La société constituée pour une durée de 99 années, et ayant pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Le premier gérant de la société est : Lucie BOURGUE demeurant BOLLENE (84500) quartier Juliera
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON.
Pour avis
Le notaire.
3950209
Publié le 27/01/2021
SC JAST
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 9 février 2021 sous réserves d’incidents
SCI CAMUS Société civile immobilière au capital de 1.000 € Siège social : 660 Chemin de la Verdière 84140 MONTFAVET
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 20 décembre 2020, il a été constituée une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : SCI – Dénomination : CAMUS – Siège : 660 Chemin de la Verdière à MONTFAVET (84140) – Durée : 99 ans – Capital : 1.000 € – Objet social : l’acquisition, l’apport, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire desdits biens et droits immobiliers ; Gérant : Monsieur Fabien CAMUS, demeurant 660 Chemin de la Verdière à MONTFAVET (84140). Immatriculation : R.C.S. d’ AVIGNON.
POUR AVIS.
Le Gérant.
3950204