Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP en date du 25/02/2021, il a été constitué une SASU dénommée :
OJJO
SIÈGE SOCIAL : 10 Impasse des Romarins 84200 CARPENTRAS CAPITAL : 5000 € OBJET SOCIAL : SASU PRÉSIDENT : M LAUSSE Aurélien demeurant 101 Route de la Brunelly 84260 SARRIANS élu pour une durée illimitée DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950534
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
LEGI-ACT’ SOCIETE d’AVOCATS
3, avenue de la Synagogue – BP 10091 84006 AVIGNON CEDEX 1
Suivant acte sous seing privé en date à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE du 26.02.2021, il a été constitué sous la dénomination ci-dessous une SCI dont les principales caractéristiques sont : DENOMINATION : LOVI CAPITAL : 10 000 € composé uniquement d’apports en numéraire. SIEGE SOCIAL : 60 allée des Fileuses – Résidence Le Moulin des Toiles, Bâtiment B, Appartement 205 – 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE OBJET : L’acquisition de tous immeubles et de tous terrains ; l’administration et l’exploitation, par location ou autrement des biens sus-désignés ; l’entretien et éventuellement, l’aménagement de ces biens, et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale. DUREE: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS près le Greffe du Tribunal de Commerce d’Avignon GERANT : M. Francisco VINAL, demeurant à ALTHEN DES PALUDS (84210) 170 route de la Garance, CESSIONS DE PARTS : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres que celles visées ci-dessus, qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins 51 % des parts sociales.
La Gérance
3950542
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 Février 2021 à Pernes les Fontaines, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : FORME: Société à Responsabilité Limitée DENOMINATION : LA PETITE PERNOISE ENSEIGNE : UKIYO SUSHI SIEGE SOCIAL : 158 Grande Route de Carpentras – 84210 PERNES LES FONTAINES OBJET : Restauration sur place et à emporter. DUREE : 99 ans CAPITAL : 3 000 euros GERANT : Mme Fanny PERRONE, née CIMAN, associée, nommé dans les statuts, demeurant au 159 Impasse Georges Braque – 84200 Carpentras. CESSION DE PARTS : Avec agrément donné à /’unanimité des droits de vote. IMMATRICULATION : Greffe du Tribunal de Commerce d’Avignon
Pour avis la Gérance
3950529
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP du 28/01/2021, il a été constitué une SASU à capital variable dénommée LOU VAYU. Siège social : 42 chemin de la nuit 84270 Vedene. Capital minimum : 3000€, capital initial : 5 000€, capital maximum : 8000€. Objet : La société a pour objet en France et à l’étranger : – La vente et la distribution de coffrets de jardinages, de produits non transformés de l’horticulture (graines, bulbes, tubercules …) – La vente et la distribution de biens et accessoires dans le domaine du jardinage et de la décoration – Formation, notamment dans le domaine du jardinage, bricolage et de la décoration, prestations de services – Organisation d’ateliers. Président : Mme Anne-Sophie WESTRELIN, 42 chemin de la nuit 84270 Vedene. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950394
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP en date du 26/02/2021, il a été constitué une SAS à capital variable dénommée :
COMPAGNIE DES BETONNIERS
SIÈGE SOCIAL : 850 Chemin des Véginières 84660 MAUBEC CAPITAL MINIMUM : 100000 € CAPITAL SOUSCRIT : 100000 € CAPITAL MAXIMUM : 199000 € OBJET SOCIAL : Plateforme de commercialisation et négoce de matériaux liés à la construction, et notamment de béton prêt à l’emploi, de granulats, et plus généralement de produits de carrières; Centrale d’achat et de référencement de matériaux liés à la construction, et notamment de béton prêt à l’emploi, de granulats, et plus généralement de produits de carrières; Centre d’appels PRÉSIDENT : la société ORGANISIO SARL située 850 Chemin des Véginières 84660 MAUBEC immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro 397804709 CLAUSES D’AGRÉMENT : Toute cession d’action est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés DROIT DE VOTE : Chaque action donne droit à une voix, majorité absolue (AGO), majorité aux 2/3 (AGE) des associés ayant droit de vote présents ou représentés. DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950536
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 01/03/2021, il a été constitué une société. Forme : Société Civile Immobilière (SCI) Dénomination sociale : KIKINOU Objet social : la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, construction, échange, apport ou autrement Siège social : 148 rue des artisans 84420 PIOLENC Durée : 99ans Capital social : CENTeuros Gérant : Monsieur Grégory Martial PELLIER domicilié 148 rue des artisans 84420 PIOLENC Immatriculation : RCS d’AVIGNON
Pour avis
Le gérant.
3950540
Publié le 03/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Il a été constitué une société par acte sous seing privé Dénomination : OMATHE. Forme : Société civile immobilière. Objet : ACQUISITION GESTION LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. Durée de la société : 90 année(s). Capital social initial : 75000 euros Capital minimum : 7500 euros Cession de parts et agrément : Toutes les cessions doivent être agrées. Siège social : 8 impasse du Souquet, 84700 Sorgues. La société sera immatriculée au RCS d’Avignon. Gérant : Monsieur CHRISTIAN GROULT, demeurant 8 IMPASSE DU SOUQUET, 84700 SORGUES.
3950521
Publié le 02/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Suivant acte reçu par Me Jean-Baptiste BOREL, Notaire Associé à ORANGE (Vaucluse), le 22 février 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Dénomination sociale : SCI AU GRENACHE. Siège social à : COURTHEZON (84350), 1200 chemin de Saint Dominique Durée de 99 années, Capital social de : SIX CENT VINGT MILLE UN EUROS (620 001,00 EUR). Cessions de parts à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Les co-gérants de la société sont : – Mr Jean-Louis MALLET demeurant à COURTHEZON (84350), 1200 chemin Saint Dominique ; – Mme Agnès SCHERSCHEL demeurant à LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54690), 6 chemin du Vieux Rupt ; – Mme Laure MISIAK demeurant à NIMES (30000), 274 impasse des Huppes, pour une durée indéterminée. Immatriculation au RCS d’AVIGNON.
Pour avis
Le notaire.
3950527
Publié le 02/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Par ASSP en date du 18/01/2021 il a été constitué une EURL dénommée :
NETTOY’APT
SIÈGE SOCIAL : 248 Traversée de Roumanille Zone industrielle des Bourguignons, 84400 APT CAPITAL : 60000 € OBJET SOCIAL : activité de nettoyage au profit de professionnels et de particuliers GÉRANCE : M Mohamed EL GAOUAL demeurant 8 Campagne Madeleine 84400 APT DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3950520
Publié le 02/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Par acte SSP en date du 18.02.2021 à MONTFAVET, il a été constitué une EURL dénommée GARAGE SUD-VO. SIEGE SOCIAL : MONTFAVET (84140) 1 A chemin de la Rollande. OBJET : Achat et revente de véhicules neufs et d’occasions, location de véhicules, achat et revente de pièces détachées neuves ou d’occasions. DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’Avignon. CAPITAL : 1 000 euros. GERANCE : Monsieur Kévin ROUSSET, demeurant à MONTFAVET (84140) 1 A chemin de la Rollande.
3950511
Publié le 01/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Etude de Maître Eric BARBIERI, Notaire à CHAMONIX-MONT-BLANC (Haute-Savoie), 82 Rue Joseph Vallot
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Marie-Caroline GOURRET, Notaire au sein de l’Office Notarial de Maître Eric BARBIERI à CHAMONIX-MONT-BLANC (Haute-Savoie), 82 Rue Joseph Vallot, le 16 février 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LA MACHOTTE. Siège social : OPPEDE (84580), 160 chemin de la Machotte Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Capital social : 795 000 € divisé en 1 000 parts de 795 € chacune Apport en nature : par Monsieur et Madame François et Laurence BESSE, co-gérants associés, une propriété située à OPPEDE (84580), 160 chemin de la Machotte. Ledit bien a été évalué à la somme de 795 000 €
Co-gérants : Monsieur et Madame François et Laurence BESSE demeurant à ARZIER-LEMUIDS (SUISSE) Chemin des Lys 5 Cession de parts sociales : les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés ou au profit du ou des conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Immatriculation : RCS de AVIGNON
Pour avis, Le notaire.
3950516
Publié le 01/03/2021
OJJO
Attestation de parution sur echodumardi.com
Date de téléchargement de justificatif : 12 septembre 2024 Département : Vaucluse Cette annonce paraîtra le 3 mars 2021 sous réserves d’incidents
Etude de Maître Pascal DAYRE, Notaire Associé à BOLLENE (Vaucluse), 468, Avenue Marius Coulon
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Pascal DAYRE, Notaire soussigné, membre de la Société par Action Simplifiée dénommée « Groupe Dice notaires », titulaire d’un Office Notarial à la résidence de BOLLENE (Vaucluse), 468, Avenue Marius Coulon, le 8 janvier 2021 , a été constituée une société civile immobilière Suivant acte rectificatif reçu par Maître Pascal DAYRE, Notaire soussigné, membre de la Société par Action Simplifiée dénommée « Groupe Dice notaires », titulaire d’un Office Notarial à la résidence de BOLLENE (Vaucluse), 468, Avenue Marius Coulon, le 10 février 2021 , a été régularisé la société civile immobilière L.M.B. ayant les caractéristiques suivantes Le siège social est fixé à : BOLLENE (84500) 285 rue Joseph Marie Calvier quartier les Charagons au capital de MILLE EUROS (1 000.00 EUR) apportés par Madame Lucie Josiane BOURGUE, pour 800,00 EUR et Madame Marie-Josée Pierrette MATHIEU, pour 200,00 EUR. Madame Marie-Josée Pierrette MATHIEU, demeurant à BOLLENE (84500) 285 rue Joseph Marie Calvier quartier les Charagons. Madame Lucie Josiane BOURGUE,demeurant à BOLLENE (84500) quartier Julieras.
La société constituée pour une durée de 99 années, et ayant pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Le premier gérant de la société est : Lucie BOURGUE. Le co-gérant est : Marie-Josée Pierrette MATHIEU
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Avignon
Pour avis
Le notaire.
3950508